更新时间:2024-09-21 05:02
刘凤春,男,汉族,1969年4月生,籍贯吉林省榆树市,中共党员,1992年7月参加工作,研究生学历。
现任政协吉林省第十三届委员会常务委员,政协白山市第九届委员会主席。
1992年7月至1993年4月任榆树师范学校教师,
1993年4月至1996年2白山市青少年宫教师,
1996年2月至1996年8月任白山市青少年宫副主任,
1996年8月至1998年5月任白山市委组织部科员,
1998年5月至1998年8月任白山市组织部副主任科员,
1998年8月至2000年6月任白山市委办公室科长,
2000年6月至2001年4月任白山市政府办公室科长,
2001年4月至2001年10月任白山市政府办室科长、政府办主任助理,
2001年10月至2002年10月任浑江区区委党委、政法委书记,
2002年10月至2006年8月任江源县委常委、组织部部长,
2006年8月至2009年7月,任抚松县委常委、副县长;
2009年7月至2010年7月,任白山市江源区委常委、副区长;
2010年7月至2013年4月,白山市发展和改革委员会党委书记、主任;
2013年4月至2015年9月,任白山市人民政府党组成员,市发展和改革委员会党委书记、主任;
2015年9月至2015年10月,任白山市人民政府党组成员、市长助理、副市长人选,市发展和改革委员会党委书记、主任;
2015年10月至2015年12月,任白山市人民政府副市长,市发展和改革委员会党委书记、主任;
2015年12月至2021年11月,任白山市人民政府副市长。
2022年1月,任政协白山市第九届委员会主席。
政协吉林省第十三届委员会常务委员
2015年10月16日,白山市第七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过,决定任命:刘凤春同志为白山市人民政府副市长。
2015年12月31日,免去刘凤春同志白山市发展和改革委员会主任职务。
2017年1月10日,白山市第八届人民代表大会第一次会议,当选为吉林省白山市人民政府副市长。
2021年11月12日,白山市第八届人民代表大会常务委员会第四十一次会议通过,决定接受刘凤春因工作变动辞去白山市人民政府副市长职务的请求。
2022年1月12日下午,政协白山市第九届委员会第一次会议选举:刘凤春为政协白山市第九届委员会主席。
政协白山市九届一次会议胜利闭幕.白山市政协.2022-01-12
白山市人民代表大会常务委员会关于接受二人辞职请求的决定.今日头条·北方法制报.2021-11-16
政协吉林省第十三届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员当选人员名单.平安吉林-今日头条.2023-02-06