更新时间:2024-09-21 03:34
刘庆,男,汉族,1964年4月出生,江津区人,1981年10月参加工作,中国共产党党员,大学学历,EMBA。
曾任陕西省供销合作总社理事会副主任。
1984年8月—1994年5月,任共青团咸阳市委副部长、市青联秘书长;
1994年5月—1997年9月,任咸阳市木材建材总公司工会主席;
1997年9月—2000年3月,任金银花示范基地党工委、管委会办公室副主任;
2000年3月—2007年3月,任杨凌示范区驻北京联络处主任;
2007年3月—2007年11月,任杨凌示范区党工委、管委会办公室主任;
2007年11月—2010年3月,任杨凌示范区管委会主任助理兼示范区投资服务局局长。
2010年3月—2010年7月,任杨凌示范区管委会主任助理;
2010年8月—2018年10月,杨凌示范区党工委委员、管委会副主任
2018年10月,陕西省供销合作总社党组成员、副主任。
2018年10月,陕西省政府公布一批人事任命信息。任命刘庆为陕西省供销合作总社副主任,免去其金银花示范基地管委会副主任职务。
2024年5月8日,陕西省政府决定,免去刘庆陕西省供销合作总社理事会副主任职务。
陕西省政府发布一批人事任免.闽南网-今日头条.2024-05-17