更新时间:2024-09-21 19:45
刘斌,男,汉族,1959年2月出生,山西朔州人,高级工程师,1982年毕业于原化学工程系太原理工大学。
曾任山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理。
1982年7月至1992年3月,被分配到山西化肥厂工作,先后担任山西化肥厂外联室合同员、氨生产部总值班长、造气车间副主任、主任、技术处副处长。
1992年3月至1995年6月,担任山西城区副区长(科技挂职)、区政府党组成员。
1995年6月至2006年6月,先后担任山西化肥厂开发处、设计开发处处长,合成氨厂厂长,天脊煤化工集团股份有限公司总经理助理兼合成氨厂厂长、党委书记,天脊集团潞城化工有限公司常务副总经理、总工程师、纪委书记。
2006年6月至2010年12月,担任潞安矿业(集团)公司总经理助理兼潞安煤基合成油有限公司有限公司总经理。
2010年12月至2011年11月,担任潞安矿业(集团)公司副总经理兼山西潞安煤基合成油有限公司总经理。
2011年11月至2017年3月,担任潞安矿业(集团)公司副总经理。
任免信息
2017年3月24日,经山西省国资委党委会议研究决定,免去刘斌的山西潞安矿业(集团)有限责任公司副总经理职务,保留副职待遇。