更新时间:2024-09-21 10:28
向阳,男,汉族,1959年7月生,四川成都人,1977年8月参加工作,1985年1月加入中国共产党,大学学历,农学学士。
1977年08月至1978年09月,贵州省电力建设一公司知青农场知青;
1978年09月至1980年02月,在昆明理工大学矿产地质勘探专业学习;
1980年02月至1982年09月,因病退学在家待业;
1982年09月至1986年07月,在贵州大学农业经济系农业经济管理专业学习;
1986年07月至1994年04月,贵阳市农委干部、调研室科员(其间:1987年02月至1988年02月,抽调贵阳市委扶贫工作队在花溪区马铃布依族苗族乡帮扶工作;1988年07月至1989年08月,挂职任白云区硫酸厂厂长;1990年02月至1994年04月,挂职任红枫湖畜禽水产公司经理);
1994年04月至1996年11月,任贵阳市农委科教处处长兼红枫湖畜禽水产公司经理;
1996年11月至1999年12月,任贵阳市农业局副局长、党委委员;
1999年12月至2001年09月,任贵阳市农业局局长、党委副书记(1998年09月至2000年07月,在贵州大学经济贸易系经济管理专业研究生进修班学习);
2001年09月至2010年01月,任贵阳市农业局局长、党委书记(其间:2006年03月至2007年03月,挂职任息烽县委副书记);
2010年01月至2011年11月,任贵阳市农业委员会主任、党委副书记;
2011年11月至2012年02月,任贵阳市政协党组成员(保留正县级);
2012年02月至2016年01月,任贵阳市政协副主席、党组成员;
2016年01月至2017年02月,任贵阳市人大常委会副主任、党组成员;
2017年02月至2019年10月,任贵阳市人大常委会副主任、党组副书记。
贵阳市第八届市委委员,贵阳市第八次、九次、十次党代会代表,贵阳市第十三届、十四届人大代表,政协贵阳市第十一届委员。
2017年2月20日,贵阳市十四届人大一次会议举行第三次全体会议,向阳当选为市十四届人大常委会副主任。
2019年10月30日,贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第二十四次会议决定:接受向阳同志因达到任职年龄界限辞去贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会副主任职务请求,并报贵阳市第十四届人民代表大会第五次会议备案。
贵阳市人大常委会通过有关人事任免案.当代先锋网.2021-12-05