更新时间:2024-09-21 03:52
周志红,女,汉族,湖北谷城人,1971年10月生,大学学历,法学硕士学位,1993年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。
现任湖北省荆州市委副书记,市政府市长、党组书记。
1993.07-2000.09,武汉测绘科技大学辅导员(期间:1995.09-1999.06华中师范大学科社所攻读经济法硕士研究生);
2000.09-2002.12,武汉大学东湖分校学工办副主任;
2002.12-2005.10,京山县挂职科技副县长;
2005.10-2006.11,京山县委常委、副县长;
2006.11-2007.01,荆门市政府副秘书长;
2007.01-2011.09,荆门市政府副秘书长、荆门市旅游局党组书记、局长;
2011.09-2011.10,京山县委副书记、县人民政府副县长、代理县长;
2011.10-2011.12,京山县委副书记、县人民政府党组书记、副县长、代理县长;
2011.12-2016.10,京山县委副书记、县人民政府党组书记、县长;
2016.10-2016.11,京山县委书记;
2016.11-2016.12,京山县委书记、县委党校第一校长;
2016.12-2017.12,京山县委书记、县人民代表大会常委会主任、县委党校第一校长;
2017.12-2018.01,中国共产党湖北省委员会组织部部务委员(副厅长级);
2018.01-2019.09,湖北省委组织部部务委员,省政协常务委员、委员工作委员会副主任(至2019.12);
2019.09-2020.12,仙桃市委书记;
2020.12-2021.01,荆州市委副书记,市政府副市长、代理市长、党组书记;
2021.01,荆州市委副书记,市政府市长、党组书记。
中国共产党湖北省第十二届委员会委员,第十四届全国人大代表。
领导市政府全面工作。
2018年1月29日,政协湖北省第十二届委员会常务委员会第一次会议通过,任命:周志红为湖北省政协委员工作委员会副主任。
2020年12月,拟任市州党委副书记,提名为市政府市长候选人。
2020年12月22日,荆州市召开市级领导干部会议,并宣布省委决定:周志红同志任荆州市委委员、常委、副书记。
2020年12月24日,荆州市五届人大常委会召开第三十二次会议,决定任命周志红为荆州市人民政府副市长、代理市长。
2021年12月8日,在中国共产党荆州市第六届委员会第一次全体会议上,周志红当选为中国共产党荆州市第六届委员会副书记。
2022年1月9日,荆州市六届人大一次会议举行第四次全体会议。周志红当选荆州市人民政府市长。
周志红.荆州市人民政府网.2021-12-09
新一届荆州市委书记、副书记、常委名单公布.中国网湖北-今日头条.2021-12-09
新一届湖北省委委员、候补委员,省纪委委员名单.长江日报-今日头条.2022-12-27
湖北省人民代表大会公告 第五号.湖北省人民政府.2023-02-02
周志红.新京报-新浪新闻.2021-12-09
周志红任荆州市人民政府副市长、代理市长.中国网.
实时更新|荆州市六届人大一次会议胜利闭幕.云上荆州.2022-01-09