更新时间:2024-09-21 02:05
张东,男,1967年11月出生,汉族,籍贯浙江宁波市,出生地巢湖市,1989年8月参加工作,1992年9月加入中国共产党,大学学历,工学学士。
现任安徽省芜湖市委副书记。
1985.09--1989.07 苏州大学纺织与服装工程学院工业管理专业学生
1989.07--1989.08 毕业待分配
1989.08--1992.04 巢湖行署外贸局办事员
1992.04--1994.01 巢湖行署计经委工交科科员
1994.01--1996.12 巢湖行署计经委工交科副主任科员
1996.12--1998.12 巢湖行署经贸委商贸科科长
1998.12--2000.01 巢湖行署经贸委副主任、党组成员
2000.01--2005.03 巢湖市经贸委副主任、党委委员(其间:2002.09--2004.07 在合肥工业大学管理科学与工程专业研究生课程班学习)
2005.03--2005.04 巢湖市经济委员会党委书记
2005.04--2006.12 巢湖市经济委员会(中小企业局、国资委)主任(局长、主任)、党委书记
2006.12--2010.06 巢湖经济开发区管委会副主任(正县级)、党工委委员
2010.06--2011.09 巢湖市政府副秘书长(正县级)
2011.09--2013.11 芜湖市政府副秘书长(正县)
2013.11--2015.03 芜湖市政府副秘书长(正县),市政府办公室党组成员
2015.03--2016.04 芜湖市政府副秘书长(正县),市政府办公室(市政府发展研究中心)党组成员
2016.04--2018.02 芜湖市人民政府副秘书长(正县),市政府机关党组成员
2018.02--2019.01 芜湖市发展和改革委员会(物价局)党组书记、主任(局长)
2019.01--2020.01 芜湖市发展和改革委员会党组书记、市发展和改革委员会(粮食和物资储备局)主任(局长)
2020.01--2020.03 芜湖市发展和改革委员会党组书记、市发展和改革委员会(粮食和物资储备局)主任(局长),一级调研员
2020.03--2020.04 芜湖经济技术开发区管委会主任(副厅级),市发展和改革委员会党组书记、市发展和改革委员会(粮食和物资储备局)主任(局长)
2020.04--2021.09 芜湖经济技术开发区党工委书记、管委会主任(副厅级),芜湖综合保税区管委会主任(兼)
2021.09--2021.12 芜湖市委常委,芜湖经济技术开发区党工委书记、管委会主任,芜湖综合保税区管委会主任(兼)
2021.12--2022.01 芜湖市委常委
2022.01--2022.06 芜湖市委常委,皖江江北新兴产业集中区党工委书记、管委会常务副主任
2022.06--2022.07 芜湖市委常委,市政府党组副书记
2022.07,芜湖市委常委,市政府党组副书记、副市长
2024.04-- 安徽省芜湖市委副书记
安徽省第十四届人民代表大会代表
2020年3月,拟任芜湖经济技术开发区管委会主任。
2020年4月3日下午,芜湖经开区召开干部大会,传达省委、市委关于经开区党工委、管委会主要负责同志职务调整的决定。张东同志任中共芜湖经济技术开发区工委书记、管委会主任,芜湖综合保税区管委会主任。
2022年7月7日,芜湖市第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议通过任命名单,决定任命:张东为芜湖市人民政府副市长。
2024年4月15日,拟任省辖市市委副书记。
张东任芜湖市委常委、常务副市长.上观新闻-今日头条.2024-05-03
7位厅干履新.上观新闻-今日头条.2024-05-03
名单出炉!安徽省第十四届人民代表大会代表共734名.中安在线-今日头条.2023-02-12
干部任前公示公告(2020年3月24日).安徽省纪委监委网站-新浪网.2020-04-05
经开区召开领导干部大会.芜湖经济技术开发区.2024-05-03
最新人事:芜湖市新任命两名副市长.今日头条·中安在线.2022-07-08
安徽11名厅级干部任前公示.河南商报-今日头条.2024-04-16