更新时间:2024-09-21 02:17
张俊平,男,1957年1月出生,单县人,1974年8月参加工作,1979年1月加入中国共产党,贵州省委党校党政管理专业毕业,大学学历。
曾任贵州省商务厅巡视员。
1974.08-1976.02 织金县桂果区上山下乡知识青年;
1976.02-1977.04 贵州毕节军分区内卫连战士;
1977.04-1978.01 贵州毕节军分区生产排战士;
1978.01-1979.02 贵州毕节军分区独立营二连文书;
1979.02-1979.05 贵州毕节军分区独立营书记(其间赴昆明军区补训五团参战);
1979.05-1981.02 贵州省军区独立师三团司令部参谋;
1981.02-1983.05 贵州省军区独立团司令部参谋(其间:1982.02-1982.11 在昆明陆军学院参训队);
1983.05-1987.11 贵州省军区政治部干部处正连职干事;
1987.11-1990.11 贵州省军区政治部干部处副营职干事(其间:1987.09-1990.07 在中国人民解放军南京政治学院机关政治专业学习);
1990.11-1992.06 贵州省军区政治部干部处正营职干事;
1992.06-1996.08 贵州省对处贸易经济合作厅组干处主任科员;
1996.08-1999.02 贵州省对外经济贸易合作厅人事处副处长兼党组秘书;
1999.02-2000.11 贵州省对外经济贸易合作厅人事处处长兼党组秘书;
2000.11-2002.04 贵州省贸易合作厅办公室主任兼党组秘书;
2002.04-2004.02 贵州省贸易合作厅机关党委书记、党组成员;
2004.02-2012.05 贵州省商务厅机关党委书记、党组成员(其间:2002.09-2005.01 在贵州省委党校党政管理专业学习.2004.03-2005.06 在施秉县马号乡党建扶贫队任队长挂职县委副书记,2006.04-2006.09 挂职任中国进出口银行转贷部副总经理);
20120.5-2016.07 贵州省商务厅党组成员、副厅长。
2016.07-2017.06 任贵州省商务厅巡视员。
2016年7月,任贵州省商务厅巡视员,不再担任贵州省商务厅副厅长职务。
2017年6月,贵州省人民政府决定:张俊平不再担任贵州省商务厅巡视员职务。
贵州省政府关于任免任湘生等同志的通知.当代先锋网.2017-06-01