更新时间:2024-09-20 22:48
张祖林,男,汉族,1963年4月出生,广东梅州市梅县区人,1992年3月加入中国共产党,1988年7月参加工作,华南理工大学电力系统及其自动化专业毕业,研究生学历,工学硕士。现任广东省发展改革委一级巡视员。
1980.09--1984.09 华南工学院电力系电力系统及其自动化专业学习
1984.09--1988.07 华南理工大学电力系电力系统及其自动化专业硕士研究生
1988.07--1991.02 广东省中国国际工程咨询有限公司干部
1991.02--1992.08 广东省计委投资处科员
1992.08--1993.09 广东省计委投资处副科级干部
1993.09--1996.07 广东省计委投资处正科级干部
1996.07--1998.08 广东省计委投资处副处长
1998.08--2000.05 广东省计委工业处副处长(主持工作)
2000.05--2004.06 广东省发展计划委基础产业处处长(其间: 2001.03-2001.07省委党校中青一班学习; 2002.08-2003.08参加省第四批高层次管理人员出国培训,赴英国莱斯特大学进修学习)
2004.06--2004.09 广东省发展改革委基础产业(交通和能源)处处长
2004.09--2009.11 广东省发展改革委交通处处长
2009.深圳地铁11号线2010.01 广东省发展改革委交通处(省城际轨道交通管理办公室)处长
2010.01--2018.10 广东省发展改革委能源局局长(副厅级)
2018.10--2021.01 广东省能源局党组书记、副局长
2021.01-- 广东省发展改革委一级巡视员