更新时间:2024-09-21 12:58
徐德祥,男,黎族,1963年8月出生,贵州关岭人,1983年9月参加工作,1986年1月加入中国共产党,贵州省委党校大学学历。
现任安顺市委一级巡视员、城关河市级河长。
1981.09——1983.09,贵州省财政学校财税专业学习
1983.09——1987.07,贵州省关岭布依族苗族自治县永宁财政所工作员
1987.07——1988.03,贵州省关岭自治县关索财政所副所长
1988.03——1990.06,贵州省关岭自治县委办出纳、行政科科长
1990.06——1993.09,贵州省关岭自治县人民政府办公室副主任
1993.09——1995.10,贵州省关岭自治县计委副主任
1995.10——2001.10,贵州省关岭自治县计经局局长(其间:1998.09—2000.07,贵州航空职大经管班学习\u003c函授大专\u003e)
2001.10——2003.01,贵州省关岭布依族苗族自治县人民政府副县长
2003.01——2003.12,贵州省安顺市发展计划委员会(招商引资局)副主任(副局长)、党组成员
2003.12——2004.06,贵州省安顺市发展计划委员会(招商引资局)副主任(副局长)、党组成员,市人民政府驻北京联络处副主任(兼)
2004.06——2006.12,贵州省安顺市发展和改革委员会副主任、党组成员,市人民政府驻北京联络处副主任(兼)(2002.09—2005.01,在贵州省委党校法律专业学习\u003c函授\u003e)
2006.12——2008.09,贵州省安顺市发展和改革委员会副主任、党组成员,市人民政府驻北京联络处主任(其间:2007.05—2007.11,在浙江大学学习)
2008.09——2011.11,贵州省安顺市发展和改革委员会主任、党组书记(兼市西部开发办公室主任)
2011.11——2012.09,贵州省安顺市委委员,市发展和改革委员会主任、党组书记(兼市西部开发办公室主任)
2012.09——2013.01,贵州省安顺市委委员,市发展和改革委员会主任、党组书记(兼市西部开发办公室主任),市重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室(市贯彻落实国发2号文件工作领导小组办公室)主任(兼)
2013.01——2013.01,贵州省安顺市委委员,市发展和改革委员会主任、党组书记(兼市西部开发办公室主任),市重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室(市贯彻落实国发2号文件工作领导小组办公室)主任(兼),紫云自治县委书记
2013.01——2013.02,贵州省安顺市委委员,市发展和改革委员会主任,紫云自治县委书记,紫云自治县产业园区党工委书记(兼)
2013.02——2016.01,贵州省安顺市委委员,紫云自治县委书记,紫云自治县产业园区党工委书记(兼),紫云自治县人武部第一书记
2016.01——2016.02,贵州省安顺市委常委、市委统战部部长,市中央社会主义学院院长(兼),紫云自治县委书记,紫云自治县产业园区党工委书记(兼),紫云自治县人武部第一书记
2016.02——2016.06,贵州省安顺市委常委、市委统战部部长,市社会主义学院院长(兼)
2016.06——2016.08,贵州省安顺市委常委、市委统战部部长,市社会主义学院院长(兼),联系并指导普定县委常委会工作
2016.08,贵州省安顺市委常委,普定县委书记,普定循环经济产业基地(贵州普定经济开发区)党工委书记(兼)
现任安顺市委一级巡视员、城关河市级河长
2016年12月23日,中共安顺市四届一次全会徐德祥当选为中共安顺市第四届委员会常委。
2021年12月7日政务简报.安顺市人民政府.2022-08-31