更新时间:2024-09-20 15:46
方华,男,1963年生,上海市人,1984年6月加入中国共产党,1984年7月参加工作,经济学博士。
现任任上海财经大学党委常委、副校长。
1980年9月—1984年7月,在上海财经学院经济系学习。
1984年7月,留校任教。先后担任上海财经大学校团委副书记,校长办公室副主任,党委、校长办公室副主任、主任,校长助理。
2008年6月,获东北财经大学经济学博士。
2012年6月,任上海财经大学党委常委、副校长。
现任领导简介.上海财经大学.2017-01-03