更新时间:2024-09-20 14:39
朱建国 ,男,汉族,1953年11月生,山东沂南人,1970年1月参加工作,中共党员,中央党校在职大学学历。曾任江西省九江市委巡视员。
1970年1月,江西生产建设兵团八团下放知青。
1972年12月,解放军某部战士。
1977年6月,解放军某部排长、副指导员、指导员。1983年3月,解放军某部副教导员、教导员。
1984年9月,长沙文化学校学习。
1985年9月,石家庄市高级中国人民解放军陆军指挥学院学习。
1988年6月,解放军某团政治处主任。
1992年4月,解放军某团政委。
1996年12月,解放军某师副政委。
1997年8月,解放军某师副政委。
2000年8月,九江军分区政治委员、九江市人大常委。
2002年4月,中共九江市委常委、军分区政委。
2006年1月,中共九江市委常委、共青开放开发区党委书记。
2006年11月,中共九江市委常委、市纪委书记。
2011年8月,任中共九江市委巡视员。
领导之窗.中国九江网.2021-09-08