更新时间:2024-09-20 19:32
李伟,男,汉族,1970年6月生,吉林省人,1992年4月加入中国共产党,1993年7月参加工作,四川大学工商管理专业毕业,研究生学历,管理学硕士。
曾任成都东部新区党工委副书记、管委会主任。
1989.09——1993.07 成都科学技术大学塑料工程系塑料工程专业读书
1993.07——1995.05 成都科技大学皮革系团总支书记、政导辅导员
1995.05——1998.10 成都市委组织部干部三处工作
1998.10——2001.05 成都市委、市政府接待办二处副处长(主持工作)
2001.05——2002.10 成都市委组织部办公室副主任
2002.10——2003.03 成都市委织部办公室副主任、调研员
2003.03——2006.02 成都市委组织部干部二处副处长、调研员
2006.02——2006.12 成都市委组织部办公室主任(2002年3月——2005年3月 在四川大学攻读工商管理硕士学位)
2006.12——2011.06 成都高新区经贸发展局副局长
2011.06——2013.09 成都高新区经贸发展局局长
2013.09——2017.07 成都高新区投资服务局局长
2017.07,成都高新区党工委委员、管委会副主任
2021.11——2023.12 成都东部新区党工委副书记,成都东部新区管委会主任
2017年7月10日,成都市政府第159次常务会议决定,李伟任成都高新技术产业开发区管理委员会副主任。
2021年11月12日上午,成都东部新区召开领导干部大会,宣布成都市委、市政府决定:李伟同志任成都东部新区党工委委员、副书记,成都东部新区管委会主任。
2023年12月12日,成都东部新区召开领导干部大会,宣布市委关于成都东部新区管委会主任任免的决定。会议宣布:李伟同志不再担任成都东部新区党工委副书记、管委会主任职务。
李伟.成都市人民政府.2022-08-29
成都最新人事任免.澎湃新闻.2024-01-11
李伟同志任成都东部新区党工委副书记、管委会主任.川观新闻-今日头条.2021-11-12
成都市人民政府关于郭启舟等10人职务任免的通知.成都市人民政府.2017-07-17