更新时间:2024-09-21 16:45
李科,男,1952年12月生,重庆市人。曾任重庆市人大农业与农村委员会副主任委员。
2007年02月-2010年12月 任中共重庆市巴南区委书记。
2011年01月-2011年11月 任重庆市人大农业与农村委员会副主任委员。
2011年11月 任重庆兴农融资担保有限责任公司董事长。