更新时间:2024-09-21 13:55
杨羽,男,汉族,1962年3月生,蒲江县人,1985年7月加入中国共产党,1983年7月参加工作,西南交通大学管理工程专业毕业,硕士研究生。
曾任成都市发展和改革委员会党组书记、主任,一级巡视员。
1979.09-1983.07,南京气象学院大气探测专业学习
1983.07-1992.10,成都信息工程大学任教
1992.10-1993.07,成都气象学院教务处副处长(其间:1990.09-1993.06西南交通大学管理工程专业学习,获工学硕士学位)
1993.07-1993.12,成都气象学院新气象广告公司总经理(1993.06任院党委委员)
1993.12-1994.01,成都气象学院办公室主任
1994.01-1995.11,成都气象学院院长助理、办公室主任
1995.11-1997.12,成都信息工程大学副院长、党委委员
1997.12-2001.04,成都气象学院党委副书记、纪委书记
2001.04-2001.06,成都信息工程学院党委副书记、副院长
2001.06-2001.08,成都市信息办主任、党组书记,成都信息工程学院党委副书记
2001.08-2007.04,成都市信息办主任、党组书记
2007.04-2013.02,新都区区委书记
2013.02-2016.12,成都市政府副秘书长、办公厅党组成员
2016.12-2019.11,成都市发展和改革委员会主任、党组书记
2019.11,成都市发展和改革委员会主任、党组书记、一级巡视员
2018年3月,成都市第十七届人民代表大会常务委员会第一次会议,决定任命杨羽为成都市发展和改革委员会主任。
2019年1月15日,成都市人民政府决定:杨羽兼任成都市粮食和物资储备局局长。
领导简介.成都市发展和改革委员会.2023-11-06
领导介绍.成都市发改委.2021-04-07
最新丨成都市人大常委会通过人事任免事项.成都市监察委员会.2018-03-02
成都市人民政府关于郭杨等23人职务任免的通知.成都市人民政府.2021-04-07