更新时间:2024-09-21 01:03
梁鸣,男,汉族,1962年9月生,江苏盐城人,研究生学历,硕士学位,正高职高级工程师。1983年8月参加工作,2010年11月加入九三学社。
现任政协湖北省第十三届委员会常务委员,武汉市政协副主席、武汉市社会主义学院院长,九三学社湖北省第八届委员会副主任委员,九三学社武汉市第十二届委员会主任委员。
1979年至1983年就读于重庆建筑工程职业学院城建系给水排水工程专业,获学士。
1983年至1995年历任中国给水排水中南设计研究院技术员、工程师、设计室主任助理。
1995年至1997年任中国市政工程中南设计研究院上海分院副院长。
1997年至1999年历任武汉市江汉三桥建设指挥部办公室工程部部长、主任助理、副主任。
1999年至2002年任武汉城市建设投资开发总公司国有资产管理部部长、江汉三桥建设项目部经理。
2002年至2003年任武汉城市建设投资开发集团有限公司项目管理部部长。其间,2000年至2002年在武汉理工大学中国工商管理学院企业管理专业读研究生,获硕士学位;2002年至2003年在英国赫尔大学商学院商务管理专业学习,获硕士学位。
2003年至2007年任武汉市建设委员会总工程师。
2007年至2017年历任武汉地产开发投资集团有限公司总经理、副董事长、董事长。
2017年至2021年10月任武汉市政协副主席。
2021年10月至2022年4月任武汉市政协副主席,九三学社武汉市第十二届委员会主任委员。
2022年4月任武汉市政协副主席,九三学社湖北省第八届委员会副主任委员,九三学社武汉市第十二届委员会主任委员。
政协湖北省第十三届委员会常务委员,九三学社十四届中央委员会委员,十三届全国政协委员。
2017年12月,梁鸣当选为九三学社第十四届中央委员会委员。
2021年10月24日,九三学社武汉市第十二次代表大会召开,梁鸣当选主任委员。
2022年1月13日,政协武汉市第十四届委员会第一次会议举行第三次大会,梁鸣当选政协武汉市第十四届委员会副主席。
2022年4月18日至19日,九三学社湖北省第八届委员会召开第一次全体会议,梁鸣当选九三学社湖北省第八届委员会副主任委员。
省级组织换届 | 秦顺全当选九三学社湖北省委新一届主委.九三学社中央委员会.2022-04-27
梁鸣当选为九三学社武汉市第十二届委员会主任委员.今日头条-中国网湖北.2021-10-25
中国人民政治协商会议湖北省第十三届委员会主席、副主席、 秘书长、常务委员名单.党员生活-今日头条.2023-02-07
中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员名单.中国人民政治协商会议全国委员会.2023-02-07
政协武汉市第十四届委员会第一次会议闭幕.荆楚网—大武汉客户端.2022-01-13