更新时间:2024-09-21 01:07
王军平,大专学历,1945年8月出生,1970年6月加入中国共产党,1971年12月参加工作。曾任临沂市人大常委会副主任。
1971年12月—1975年6月日照市西湖公社党委组织干事;
1975年6月—1978年5月日照县竖旗公社党委书记;
1978年5月—1980年6月日照县南湖公社党委副书记;
1980年6月—1982年7月山东农业大学干修科学习;
1982年7月—1983年4月日照县政府办公室主任;
1983年4月—1984年2月日照县城关公社党委书记;
1984年2月—1985年5月日照县委副书记、县政府县长;
1985年5月—1990年1月莒南县委副书记、县政府县长;
1990年1月—1992年12月莒南县委书记兼县人武部党委第一书记;
1992年12月—1995年4月临沂地区政协工作委员会副主任、党组成员兼地区人事局局长、党组书记;
1995年4月—1998年1月临沂市政协副主席、党组成员兼市人事局局长、党组书记;
1998年1月—1998年2月临沂市政协副主席、党组成员;
1998年2月—2001年1月临沂市人大常委会副主任、党组成员;
2001年,临沂市人大常委会副主任、党组副书记兼代表资格审查委员会主任委员。