更新时间:2024-09-21 08:27
秦军,男,汉族,1965年11月生,河北省沙河市人,1986年9月参加工作,1992年12月加入中国共产党,研究生学历,工学学士,管理学硕士。
现任山西省长治市人民代表大会常务委员会副主任,沁县县委书记。
1986年9月—1988年6月,上党郡煤炭工业学校教师;
1988年6月—1991年8月,晋东南煤炭工业学校助理讲师;
1991年8月—1993年2月,山西省煤炭进出口公司长治公司业务科副科长;
1993年2月—1997年8月,山西省煤炭进出口公司长治公司副经理(期间:1993年6月—1993年12月市委党校中青年干部培训班学习);
1997年8月—2001年11月,长治市少工委主任(期间:1998年3月—2000年3月挂职任沁源县政府党组成员、县长助理);
2001年11月—2007年7月,共青团长治市委副书记;
2007年7月—2011年12月,长治市后湾水库灌区扩建工程总指挥部常务副总指挥、长治市襄屯灌区管理局局长(期间:2010年9月—2010年12月省委党校第49期中青年领导干部培训班学习);
2011年12月—2013年8月,平顺县委副书记、政法委书记(正县级);
2013年8月—2014年2月,平顺县委副书记、代县长;
2014年2月,平顺县委副书记、县长;
2021年3月,沁县县委委员、常委、书记;
2022年2月,长治市人民代表大会常务委员会副主任,沁县县委书记。
乘势而上求突破 培优塑强展作为.今日头条.2024-01-02
中共山西省委组织部公示.今日头条.2024-01-02