更新时间:2024-09-21 00:02
胡海燕同志,男,汉族,1955年9月生,贵州贵阳人,1972年12月参加工作,1984年6月加入中国共产党,大学学历,经济学学士。曾任贵阳市统计局党组书记、局长、贵阳市财政局党组书记、局长、贵阳市人大常委会副主任等职务。
2016年1月,辞去贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会副主任职务。
1972年12月至1980年9月贵州省盘江矿务局建筑安装工程处工人。
1980年9月至1984年9月在贵州财经大学财政金融系财政专业学习。
1984年9月至1995年8月先后任贵阳市人民政府办公厅工作员、副主任科员、综合处副处长、处长(其间:1992年3月至1994年3月挂职任贵州申一橡胶厂副厂长)。
1995年8月至1998年4月任贵阳市经济体制改革委员会副主任、党组成员。
1998年4月至2000年10月任贵阳市经济体制改革委员会主任、党组副书记。
2000年10月至2001年8月任贵阳市委副秘书长(保留正县级)。
2001年8月至2007年3月任贵阳市统计局党组书记、局长。
2007年3月至2011年11月任贵阳市财政局党组书记、局长,贵阳市国有资产投资管理公司党委书记、董事长(兼)。
2011年11月任贵阳市人大常委会党组成员(保留正县级)。
2012年2月任贵阳市人大常委会副主任。
贵州省十一届人大代表;贵阳市八次、九次党代会代表;贵阳市十三届人大代表;第八届、九届贵阳市政协委员。
2016年1月,辞去贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会副主任职务。
贵阳市第十三届人民代表大会常务委员会 关于接受胡海燕.中国网-今日头条.2022-09-03