更新时间:2024-09-21 08:14
赖国根,男,汉族,1963年11月出生,丰城市人,1981年7月参加工作,1984年04月加入中国共产党,工商管理硕士。
现任新余市人大常委会党组书记、主任。
1981.07--1982.03 ,空军第一航空预备学校学员
1982.03--1984.06 ,空军第三飞行学院飞行专业学员
1984.06--1986.03 ,空军航空兵三十九师一一六团正排职飞行员
1986.03--1987.06,空军航空兵三十九师一一六团副连职飞行员
1987.06--1988.09,空军航空兵三十九师司令部副连职保密员
1988.09--1992.11,丰城市罗山乡党委委员、副书记、乡长
1992.11--1993.01,江西省丰城市罗山乡党委书记
1993.01--1995.12,江西省丰城市罗山乡党委书记、人大主席
1995.12--1996.05 ,江西省丰城市政府办公室副主任(正科级)
1996.05--1997.11 ,江西省丰城市洛市镇党委书记、人大主席
1997.11--2000.10 ,江西省丰城市委常委、宣传部长(1995.08--1997.12中央党校函授学院本科班经济管理专业学习)
2000.10--2001.05,江西省丰城市委常委、副市长(1999.05--2001.04江西师范大学法学专业课程班学习)
2001.05--2001.11 ,江西省宜丰县委副书记
2001.11--2006.06 ,江西省宜丰县委副书记、县长(1999.09--2001.12华中科技大学管理科学与系统工程专业研究生课程班学习;2003.09--2005.12江西省委党校马哲专业学习)
2006.06--2011.06 江西省宜丰县委书记(其间:2007.07--2009.09江西财经大学与纽约理工大学合作工商管理专业学习,获工商管理硕士学位)
2011.06--2011.09,江西省宜春市委副秘书长(正县级)
2011.09--2016.09 ,江西省宜春市政府党组成员、副市长
2016.09,江西省新余市委常委、组织部部长
2021.02,新余市人民代表大会常务委员会主任
江西省第十四届人民代表大会代表(2024.01资格终止)
2016年9月,任江西省新余市第八届委员会常委。
2021年2月4日,拟任设区市人大正职,任前公示。
2021年2月23日,新余市第九届人民代表大会第七次会议补选赖国根为新余市人民代表大会常务委员会主任。
2021年10月28日下午,新余市第十届人民代表大会第一次会议,选举赖国根为新余市第十届人民代表大会常务委员会主任。
2016年7月14日至8月14日,中央第四环境保护督察组对我省开展了环境保护督察工作,并于2016年11月17日将督察发现的11个生态环境损害责任追究问题移交我省,要求依法依规进行调查处理。
宜春市松江园排污口位于宜春滩下水厂饮用水水源一级保护区内,靖安广场排污口和碧桂园集团凤凰城小区排污口位于袁河水厂饮用水水源一级保护区。宜春市人民政府、市水利局等监管部门监管不力、失职失责。按照干部管理权限,给予新余市委常委、组织部长赖国根(宜春市政府原副市长)党内警告处分。
领导之窗.新余人大网.2022-02-16
赖国根当选为新余市人民代表大会常务委员会主任,还有…….腾讯新闻.2021-02-23
江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告.江西省人民政府.2024-01-18
江西干部任前公示:南昌市委副书记严允拟任设区市党政正职.澎湃新闻.2021-02-04
新余市新一届人大常委会领导班子选举产生.今日头条+全国党媒信息公共平台.2022-02-16