更新时间:2024-09-20 19:50
赵大勇,男,现任新疆生产建设兵团党委巡视组一级巡视员。
1981.01和管局47团八连、农科所农工、宣传员、化验员
1987.08和管局47团三连工作员、指导员
1988.02和管局47团政治处组织科干事
1991.01和管局47团政治处组织科副科长
1992.06和管局47团政治处副主任、政治处主任
1994.06和管局47团党委常委、副政委兼纪委书记
1997.01和管局47团党委常委、副团长
1999.01和管局47团党委书记、政委
2001.01十四师47团党委书记、政委
2001.08十四师党委常委、纪委书记
2009.02 十四师党委常委、副政委
2010.02 新疆生产建设兵团外事局(侨办、旅游局、侨联)党组成员、副局长(副主任)
2017.07 新疆生产建设兵团党委巡视组三组副组长
2018年,任新疆生产建设兵团党委巡视组副师级巡视专员。
现任新疆生产建设兵团党委巡视组一级巡视员。
2017年7月,新疆生产建设兵团党委决定:赵大勇同志任新疆生产建设兵团党委巡视组三组副组长(牵头负责工作),免去其兵团外事局(侨务办、旅游局、侨联)党组成员、副局长(副主任)职务。
2018年,新疆生产建设兵团党委决定:赵大勇同志任兵团党委巡视组副师级巡视专员(原职务自然免除)。
2019年,新疆生产建设兵团党委决定:赵大勇同志任兵团党委巡视组一级巡视员,原任非领导职务自然免除。
兵团党委近期干部任免(2019年10月-12月).新疆生产建设兵团.2020-08-17
兵团党委近期干部任免(2018年10月-12月).新疆生产建设兵团.2019-04-05