更新时间:2024-09-21 01:22
陈华,男,彝族,1972年3月出生。贵州盘州人,2001年6月加入中国共产党,1994年7月参加工作,工程硕士学位,中国矿业大学矿业工程领域专业毕业。
现任贵州省能源局党组书记、局长,机关党委书记。
1990年09月至1994年07月,焦作矿业学院采矿工程专业学习。
1994年07月至1997年11月,盘江矿务局土城矿采四区助工。
1997年11月至2007年06月,贵州能源集团(集团)公司土城矿采二区技术主管、副区长、区长。
2007年06月至2008年12月,盘江煤电(集团)公司土城矿副总工程师兼采四区区长、安监处处长、副矿长(2007年12月评为高级工程师)。
2008年12月至2009年09月,盘江煤电(集团)公司马依煤业公司副总经理。
2009年09月至2010年03月,盘江股份Inc.土城矿副矿长。
2010年03月至2012年09月,盘江精煤股份有限公司土城矿矿长。
2012年09月至2013年04月,贵州盘江投资控股(集团)有限公司副总经理(2010年03月至2012年12月,中国矿业大学矿业工程领域专业学习,获工程硕士学位)。
2013年04月至2014年01月,贵州林东矿业(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,林东煤业发展股份有限公司党委委员、董事、总经理。
2014年01月至2014年03月,贵州省安全生产监督管理局党组成员、副局长。
2014年03月至2014年08月,贵州省安全生产监督管理局党组成员、副局长,国家矿山安全监察局贵州局党组成员。
2014年08月至2017年06月,贵州省六盘水市人民政府党组成员、副市长。
2017年06月,贵州盘江国有资本运营有限公司总经理、副董事长、党委副书记。
2022年03月,贵州省能源局党组书记、局长,机关党委书记。
第十三届全国人民代表大会代表,中国共产党贵州省第十三届委员会委员。
主持四川省能源局全面工作,负责机关党委工作。履行全面从严治党、党的建设、意识形态、安全生产、生态环境保护的第一责任人职责。
2017年7月,推荐陈华为贵州盘江国有资本运营有限公司总经理人选。
2017年6月27日上午,贵州能源集团召开干部大会,宣布省委关于盘江资本领导班子调整及有关同志任免职的决定:提名陈华同志为贵州盘江国有资本运营有限公司董事、副董事长、总经理人选,任贵州盘江国有资本运营有限公司党委委员、副书记。
2022年4月2日,贵州省人民政府同意:建议陈华不再担任贵州盘江煤电集团有限责任公司董事长、董事职务。
陈华任贵州六盘水市副市长(图/简历).共产党员网.2022-12-28
领导简历.贵州省能源局.2022-04-05
中华人民共和国第十三届全国人民代表大会代表名单.中国政府网.2022-12-28
中国共产党贵州省第十三届委员会第三次全体会议公报.七星政法-今日头条.2023-07-26
省人民政府关于陈华同志职务调整的通知(黔府任〔2022〕6号).贵州省人民政府.2022-04-28