更新时间:2024-09-21 04:32
丁一,男,汉族,1965年10月出生,江苏泰兴市人。省委党校研究生学历,学士,1990年8月参加工作,1993年9月加入中国共产党。曾任中国共产党高邮市委员会书记(中共高邮市委书记 )。
现任扬州市政协党组副书记、副主席。
1985年09月--1989年06月 就读于扬州市师范学院数学系学习
1990年08月--1993年07月 任国家税务总局扬州培训中心办公室秘书
1993年07月--1994年08月 先后任江苏扬州大学税务学院基础部秘书、团总支书记、团委组织部部长
1994年08月--1998年06月 任国家税务总局扬州培训中心丰乐度假村副总经理(期间:1996年03月--1998年06月,下派到江都区宜陵镇任党委副书记挂职锻炼;1997年11月明确为副处级)
1998年06月--1999年05月 任高邮市市长助理(副处级)
1999年05月--2002年02月 任高邮市人民政府副市长、党组成员
2002年02月--2004年02月 任高邮市委常委、常务副市长、党组副书记(期间:2003年10月--2003年11月,在江苏省第三期市长城市建设专题研讨班赴美国学习)
2004年02月--2004年03月 任高邮市委副书记、常务副市长、党组副书记
2004年03月--2004年12月 任高邮市委副书记(期间:2004年7月,在中共江苏省委党校马克思主义哲学专业在职研究生毕业)
2004年12月--2006年05月 任扬州经济开发区党工委副书记、管委会副主任(正处级)
2006年05月--2006年12月 任扬州经济开发区党工委副书记、管委会常务副主任、扬州市出口加工区管理委员会副主任、管理局局长(期间:2006年6月--2006年8月,作为扬州市行政管理与工商管理培训班赴美国学习)
2006年12月--2007年01月 任江都市委副书记、副市长、代理市长
2007年01月--2008年02月 任江都市委副书记、市长、党组书记
2008年02月--2009年12月 任江都市委副书记、市长、党组书记兼江苏江都经济开发区党工委书记
2009年12月--2012年03月任中国共产党高邮市委员会书记(中共高邮市委书记)兼高邮市人大常委会党组书记
2012年03月--2012年06月 任中共高邮市委书记、高邮市人大常委会主任、党组书记
2012年06月--2012年10月 任扬州市副市长、中共高邮市委书记、高邮市人大常委会主任、党组书记
2012年10月--2017年05月 任扬州市人民政府副市长、扬州经济开发区党工委书记
2014年12月,任扬州市副市长、扬州经济技术开发区党工委书记
2017年05月,任扬州市人民政府副市长
2022年02月,任扬州市政协副主席
江苏省十二次党代会代表,省十一届人大代表,扬州市六次党代会代表、市委委员,市七届人大代表。
2017年2月20日,扬州市八届人大一次会议举行第三次全体会议,当选为扬州市人民政府副市长。
2022年2月24日,政协扬州市第九届委员会第一次会议选举丁一为扬州市政协副主席。
聚焦扬州两会|政协扬州九届委员会公布主席、副主席、秘书长、常务委员名单.紫牛新闻-头条号.2022-02-24
我的简介.扬州市人民政府.2018-11-19
人事任免.中国经济网.2012-12-05
江苏扬州市政协选举产生新一届领导班子 陈扬当选主席.中国新闻网.2022-02-24
强化党建引领 深化改革创新——市政协副主席丁一赴基层党支部联系点调研.扬州市政协.2022-07-30