更新时间:2024-09-21 05:29
余向红,女,汉族,1971年5月生,福建浦城人,1999年6月加入中国共产党,1991年8月参加工作,在职大学学历,农业推广硕士。
2006年7月起,任武平县万安乡村头村党支部书记(下派);
2008年3月起,任武平县万安乡党委副书记、乡长;
2011年7月起,任南平市政和县政府党组成员,政和县政府副县长(其中:2012年1月至2013年2月兼任县教育局局长);
2014年9月起,任南平武夷总医院董事长、党委书记;
2016年6月起,任南平市顺昌县委副书记、县政府党组书记、副县长、代县长;
2016年12月起,任南平市顺昌县委副书记、县政府党组书记、县长。
2021年1月起,任光泽县委书记
第十二届漳州市委委员。
2014年10月17日,南平市人民政府经研究决定:余向红同志任南平武夷总医院董事长。
2021年1月7日,光泽县召开全县领导干部大会。宣布了省委、市委关于光泽县委主要领导调整变动的决定: 余向红同志任中共光泽县委委员、常委、书记。
2021年6月,中国共产党福建省委员会、南平市委决定,余向红同志不再担任中共光泽县委书记、常委、委员职务。
2021年8月24日,漳州市十六届人大常委会第四十五次会议召开。会议表决通过市政府提请的人事任免议案,决定任命余向红为漳州市人民政府副市长。
2022年1月8日,漳州市第十七届人民代表大会第一次会议举行第三次全体会议。余向红当选漳州市人民政府副市长。
负责教育、卫生健康、医保、市场监督管理(药品监督管理)、文化和旅游(文物)、广播电视、体育、妇女儿童、老龄、政府系统精神文明建设等工作。
分管部门:市教育局、市卫健委(市老龄办)、市医保局、市市场监管局(市知识产权局)、市文旅局(市新闻出版广电局、市版权局、市文物局)、市体育局,漳州职业技术学院、漳州城市职业学院、漳州卫生职业学院、漳州开放大学等院校,旅投集团。
联系单位:市委老干局(市委离退休干部工作委员会)、市委文明办、市委党校、市委史志室、市档案馆、团市委、市妇联、市红十字会、市文联、市中华职教社、市社科联、市计生协、市关工委、市老体协、市老促会,市政府新闻办,闽南日报社、漳州电视台(漳州广播电台)等新闻单位,闽南师范大学、厦门大学嘉庚学院、漳州科技职业学院、漳州理工职业学院。
领导简历.顺昌县人民政府.2022-12-09
市政府领导.漳州市人民政府.2022-08-19
光泽县全县领导干部大会召开.东南网.2022-12-09
福建两地市新一届市人大常委会、市政府领导班子产生.今日头条—新福建.2022-01-08
中国共产党漳州市第十二届委员会委员名单.闽南日报-闽南网.2022-12-09
南平市人民政府关于余向红等同志任职的通知.南平市人民政府.2022-12-09
最新!福建32个县(市、区)主官调整.台海网-今日头条.2022-12-09
陈文聪任漳州市监察委员会副主任、代理主任,郑立敏、余向红任副市长.大漳州-今日头条.2021-08-24
余向红副市长工作分工.漳州市人民政府.2022-12-09