更新时间:2024-09-21 08:05
向伟雄,男,汉族,1962年10月出生,临湘市人,本科学历,1984年11月加入中国共产党,1978年8月参加工作。
曾任湖南省岳阳市人大常委会党组书记、常务副主任。向伟雄现任湖南省岳阳市人大常委会常务副主任、党组书记。
1978年08月至1978年10月,初中毕业下放知青;
1978年10月至1981年08月,在岳阳农校学习;
1981年08月至1986年08月,在临湘县农业局工作(期间:1984年1月至1986年12月湘潭大学党政专业自考大专毕业);
1986年08月至1989年11月,任临湘市农委办公室副主任;
1989年11月至1991年12月,任临湘县横铺乡副乡长、党委副书记;
1991年12月至1994年01月,任临湘市横铺乡党委副书记、乡长;
1994年01月至1997年03月,任临湘市聂市镇党委书记;
1997年03月至2001年12月,任岳阳市财贸办副主任、工委委员(期间:1997年9月至1999年6月湘潭大学自考文秘专业毕业,获学士,1997年9月至1999年7月在湖南农业大学经济管理专业研究生课程班结业);
2001年12月至2004年12月,任岳阳市物资行业管理办公室党组书记、主任;
2004年12月至2006年01月,任中共华容县委副书记,县人民政府党组书记、县长;
2006年01月至2006年04月,任中共华容县委书记,县人民政府党组书记、县长;
2006年04月至2009年07月,任中共华容县委书记;
2009年07月至2011年12月,任岳阳市副厅级干部、华容县委书记;
2011年12月至2014年08月,任岳阳市人民政府副市长;
2014年08月至2014年11月,任岳阳市委常委、政法委书记、市人民政府副市长;
2014年11月至2017年01月,任岳阳市委常委、政法委书记;
2017年01月,湖南省岳阳市人大常委会副主任。
湖南省第十三届人民代表大会代表。
2016年10月提名为岳阳市第八届人大常委会副主任(正厅长级)候选人。
2016年10月,经省委研究决定,任岳阳市人大常委会党组书记,并提名为岳阳市人大常委会副主任(正厅级)候选人。
2017年1月9日上午,湖南省岳阳市八届人大一次会议举行第三次全体会议,向伟雄当选为岳阳市八届人大常委会副主任。
主任之窗.岳阳人大网.2022-08-20
岳阳市九届人大一次会议举行第二次全体会议.岳阳日报-今日头条.2022-08-20
向伟雄到市军干所市委警卫处市军休中心走访慰问.今日头条.2023-12-27