更新时间:2024-09-21 10:42
李彬,男,汉族,1967年4月生,陕西西安人,在职研究生学历,高级管理人员工商管理硕士,经济师。1997年8月加入中国共产党,1989年7月,参加工作。
现任陕西秦农农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长,陕西省人民代表大会财政经济委员会副主任委员。
1985年09月至1989年07月,在西安建筑科技大学管理工程系建筑管理工程专业学习;
1989年07月至1992年03月,在建设银行陕西省分行基建办工作;
1992年03月至1995年03月,在建设银行陕西省分行房地产信贷部工作;
1995年03月至1996年05月,在建设银行陕西省分行秦建科技公司工作;
1996年05月至1997年01月,任建设银行陕西省分行铁道支行友谊西路中心所副主任;
1997年01月至1998年03月,任建设银行陕西省分行铁道支行友谊东路办事处副主任;
1998年03月至2001年01月,任建设银行陕西省分行铁道支行友谊东路办事处主任;
2001年01月至2001年03月,任建设银行陕西省分行西安市朱雀路支行行长助理;
2001年03月至2004年06月,任建设银行陕西省分行西安市朱雀路支行党委委员、副行长(其间:2000年10月至2002年08月,参加西安交通大学经济与金融学院会计专业研究生班学习);
2004年06月至2005年05月,任建设银行陕西省分行个人银行业务部副总经理;
2005年05月至2008年12月,任陕西省农信联社资产风险管理部总经理;
2008年12月至2010年03月,任铜川市人民政府党组成员、市长助理;
2010年03月至2016年12月,任铜川市人民政府党组成员、副市长(其间:2011年04月至2013年09月,参加长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业学习);
2016年12月至2017年01月,任铜川市委常委、铜川市人民政府党组成员、副市长;
2017年01月至2017年02月,任铜川市委常委、市人民政府副市长、铜川市人民政府党组成员、市委宣传部部长;
2017年02月至2017年08月,任铜川市委常委、市委宣传部部长;
2017年08月至2019年01月,任陕西省委宣传部副部长;
2019年01月至2019年12月,任陕西省委宣传部副部长、省政府新闻办公室主任;
2019年12月,任陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事、董事长;
2023年1月,任陕西省人民代表大会财政经济委员会副主任委员;
现任陕西秦农农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长,陕西省人民代表大会财政经济委员会副主任委员。
陕西省第十四届人民代表大会常务委员会委员。
2019年1月26日,陕西省人民政府决定,任命李彬为陕西省政府新闻办公室主任。
2019年12月1日,中共陕西省委组织部发布干部任职公示,李彬拟为秦农银行董事、董事长人选,任秦农银行党委委员、副书记。
2019年12月10日,省政府决定,免去李彬的陕西省人民政府新闻办公室主任职务;任命其为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事、董事长。
2023年1月16日,陕西省第十四届人民代表大会第一次会议通过任命名单,李彬任陕西省第十四届人民代表大会财政经济委员会副主任委员。
陕西省第十四届人民代表大会专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单.陕西省人民政府.2023-01-28
领导班子.陕西秦农农村商业银行股份有限公司.2023-01-29
李彬简历.中国经济网.2019-12-23
陕西省人民政府关于李彬任职的通知.陕西省人民政府.2019-12-23
陕西省人民代表大会公告.陕西党建网.2023-02-05