更新时间:2024-09-20 19:28
毛中胜,1962年3月生于榆林市神木市,汉族,中国共产党党员。毕业于榆林师范学校,获得硕士研究生学历。毛中胜拥有高级经济师和高级政工师职称。1981年7月参加工作,1996年起担任神华神东电力公司董事长。2010年,毛中胜晋升为陕西省榆林市人民政府副市长。目前,他担任神华中海航运有限公司董事长。
1979年9月——1981年7月,毛中胜在榆林师范学校上学。
1981年7月——1982年7月,毛中胜在神木县城关学校任教。
1982年7月——1987年7月,毛中胜任神木县科协工作(期间,1984年9月至1986年7月参加陕西广播电大经济管理专业脱产学习)。
1987年1月至1990年12月,毛中胜任神木市科协副主任科员、副主席。
1990年12月——1991年7月,毛中胜任神木县科委副主任兼科技开发中心主任。
1991年7月——1996年11月,毛中胜任华能精煤神府公司团委副书记、书记(1992年10月—1995年12月参加中共党校经济管理专业本科函授学习;1994年10月—1995年12月在团中央挂职,任团中央实业发展部企业管理处副处长)。
1996年11月——1998年2月,毛中胜任神华神东电力公司董事、党委副书记。
1998年2月——2001年6月,毛中胜任神华神东电力公司党委委员、董事、副总经理。
2001.06——2002.05,毛中胜任神华神东电力公司党委委员、董事、总经理。
2002年5月——2008年3月,毛中胜任神华神东电力公司党委副书记、执行董事(法人)、总经理(2002年3月—2006年5月年参加太原理工大学电机工程学专业在职学习,获工程硕士学位)。
2008年3月——2009年5月,毛中胜任神华神东电力公司执行董事(法人)、总经理兼任榆林神华能源有限责任公司董事长(法人)、总经理。
2009年5月——2010年5月,毛中胜任榆林神华能源有限责任公司董事长(法人)、总经理。
2010年6月毛中胜任榆林市人民政府副市长。
2013年4月毛中胜任神华中海航运有限公司董事长。
协助赵政才同志负责发展改革工作,承办政府主要领导交办的专项工作。协管市发改委。
榆林市新一届政府领导分工确定.陕北资讯网.2021-12-08