更新时间:2024-09-21 04:05
米银俊,男,汉族,泰州市人,1968年2月出生,1991年7月参加工作,中共党员。现任广州体育学院党委书记,副研究员,兼任广东省高校党建研究会常务理事、副秘书长。
1987年9月至1991年7月在中山大学地质系学习,获理学学士。
1991年7月至1996年1月在广东工业大学(含原广东工学院)化工系担任辅导员、分团委书记;1993年9月晋升副科级辅导员。
1996年1月至2002年7月在广东工业大学校长办公室担任秘书、秘书科科长;1996年9月至1999年7月在广东省社会科学院攻读研究生并获经济学硕士学位;1997年7月晋升主任科员;1997年10月晋升讲师。
2002年7月至2004年4月在广州华立学院担任党总支书记;2002年12月晋升副研究员。
2004年5月至2007年3月担任学校党委组织部副部长。
2007年4月至2011年3月担任学校党委委员、组织部部长;2008年3月至2008年7月在省委党校中青年领导干部一班学习;2007年至今兼任广东省高校党建研究会常务理事、副秘书长。
2011年4月起至2017年5月任广东工业大学党委副书记。
2017年5月,任汕头市委常委、组织部部长。
2020年5月后,任广州体育学院党委书记。
2017年5月,中共广东省委批准:米银俊同志任汕头市委委员、常委,经省委组织部同意,市委决定:米银俊同志任市委组织部部长。
2020年5月26日下午,我校在行政综合楼911会议室召开学生返校专项工作会议,学校党委书记米银俊,党委副书记、校长刘永东出席会议。上述消息显示,米银俊已任广州体院学院党委书记。
现任领导.广州体育学院.2022-09-20