更新时间:2024-09-21 04:05
谢大鹏,男,汉族,1969年5月出生,云南腾冲人,大学学历,四川大学哲学系哲学专业毕业,1993年5月加入中国共产党,1990年7月参加工作。
1986.09-1990.07 四川大学哲学系哲学专业读书
1990.07-1997.01 原德宏傣族景颇族自治州教委工作
1997.01-2000.09 原德宏州教委政工科科长
2000.09-2000.11 德宏州委组织部工作(保留正科)
2000.11-2001.02 德宏州委组织部办公室副主任(正科)
2001.02-2001.04 德宏州委组织部办公室主任
2001.04-2002.12 德宏州委组织部副处级组织员、办公室主任
2002.12-2003.01 德宏州盈江县委组织部部长
2003.01-2004.02 德宏傣族景颇族自治州盈江县委常委、组织部部长
2004.02-2006.05 德宏州盈江县委副书记(其间:2005.12-2006.01在省委组织部挂职,2006.02-2006.05在中组部挂职)
2006.05-2012.08 德宏州委党校党委书记、常务副校长、民干校校长、社会主义学校副校长、行政学校副校长(其间:2009.11-2010.10在临沂市兰山区挂职任区委常委、副区长)
2012.08-2013.04 德宏州委副秘书长(正处级)
2013.04-2015.06 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会主任、党组书记
2015.06-2015.10 德宏州发展和改革委员会主任、党组成员兼任州能源局局长、州粮食局局长
2015.10-2016.06 德宏傣族景颇族自治州人民政府党组成员、秘书长,州政府办党组书记
2016.06-2016.07 德宏州委组织部正处级干部
2016.07-2017.02 瑞丽市委副书记、市人民政府党组书记、副市长、代理市长
2017.02-2019.12 中共瑞丽市委副书记、市人民政府党组书记、市长
2019.12,中共瑞丽市委副书记、市人民政府党组书记、市长,中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管委主任
2015年10月28日,德宏傣族景颇族自治州第十四届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过,决定任命谢大鹏为州人民政府秘书长,免去州发展和改革委员会主任职务。
中缅双边进行会谈:推动“中缅瑞丽-木姐边境经济合作区”建设和疫情防控工作.德宏网.2021-04-06
德宏傣族景颇族自治州人大常委会 决定任免名单.德宏团结报.2023-05-04