更新时间:2024-09-21 11:12
刘丰富,男,汉族,1943年9月生,烟台市人,1976年11月加入中国共产党,大学学历,1968年毕业于东北工学院金属压力加工专业。
曾任中央纪委、中央组织部第二企业巡视组组长。
历任冶金部石嘴山市钢铁厂技术员,工段长,车间副主任,厂长助理,副厂长,党委书记。
1991年任宁夏回族自治区石嘴山市委副书记。
1992年任银南地委书记。
1997年任宁夏回族自治区党委常委、纪委书记。
2002年6月至2006年9月任宁夏回族自治区党委副书记、纪委书记。
2006年9月至2007年6月任宁夏回族自治区党委副书记。
2008年任中央纪委、中央组织部第二企业巡视组组长。
中共第十五、十六次全国代表大会当选中央纪委委员。
刘丰富.东北大学校友总会.2022-07-22