更新时间:2023-11-11 15:28
刘建林,男,汉族,1963年10月生,在职研究生,工学博士,中国共产党党员。
现任陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会主任。
1982年09月至1986年07月,陕西机械学院农田水利工程专业学习;
1986年07月至1988年06月,陕西机械学院水电学院工作;
1988年07月至1990年06月,西安交通大学思想政治教育双学士班学习;
1990年06月至1992年04月,陕西机械学院水电学院学生科副科长;
1992年04月至1992年12月,陕西机械水电学院院长助理;
1992年12月至1999年07月,西安理工大学水利水电学院党总支副书记兼副院长;
1999年07月至2001年06月,西安理工大学华美教学区管理处主任、直属党支部书记;
2001年06月至2002年03月,西安理工大学机关党委书记;
2002年03月至2004年06月,西安理工大学曲江校区管理处主任、党总支书记;
2004年06月至2008年06月,西安理工大学学工部部长、学生处处长兼人武部部长(期间,2001年3月至2006年7月西安理工大学水文及水资源专业攻读博士研究生);
2008年06月至2013年06月,商洛学院党委委员、副院长;
2013年06月至2015年09月,商洛学院院长、党委副书记;
2015年09月至2016年09月,商洛学院党委书记、院长;
2016年09月至2016年10月,中共陕西省委高等教育工作委员会委员、党组成员;
2016年10月至2018年10月,中共陕西省委高等教育工作委员会委员,陕西省教育厅副厅长(正厅级)、党组成员,省高等教育局副局长(兼);
2018年10月至2020年10月,陕西省委教育工作委员会委员,陕西省教育厅副厅长(正厅级);
2020年10月至2020年11月,陕西省委教育工作委员会副书记,陕西省教育厅副厅长(正厅级);
2020年11月至2022年12月,陕西省委教育工作委员会副书记,陕西省教育厅厅长;
2022年12月至2023年03月,陕西省委教育工作委员会书记,陕西省教育厅厅长;
2023年03月,陕西省委教育工作委员会书记。
2024年05月,陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会主任。
政协陕西省第十三届委员会常务委员。
2016年10月,任命刘建林为陕西省教育厅副厅长(正厅级)、陕西省高等教育局副局长(兼);免去刘建林的商洛学院院长职务。
2020年10月10日,刘建林同志任陕西省委教育工委副书记,为陕西省教育厅厅长人选。
2020年11月26日,陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议举行第二次全体会议。经表决,决定任命刘建林为陕西省教育厅厅长。
2022年12月消息,陕西省委组织部发布干部任前公示,刘建林拟进一步使用。
2022年12月19日,陕西省委教育工委、省教育厅召开干部会议,陕西省委决定:刘建林同志任陕西省委教育工委书记。
2023年3月30日,陕西省委教育工委、省教育厅召开干部会议,陕西省委决定:免去刘建林同志陕西省教育厅厅长职务。
2024年5月30日,陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议通过,任命:刘建林为陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会主任。
主要从事区域经济与水资源管理、水利水电工程项目管理,高等教育管理方面的教学与研究。承担有本科生及研究生《工程建设概论》、《合同管理》、《大学生素质论》等课程,以注重课堂教学的艺术性形成了独特的教学风格,曾获西安理工大学第八届讲课比赛二等奖。
出版有专著《城市用户群节水理论与实践》、《新时期高校学生工作导论》、《大学生就业指导教程》、《渭河箴言》、《陕西省渭河流域重点治理项目建设管理体制研究》、《一个理念十个平台——高校学生工作创新体系研究》、《宁夏扶贫扬黄灌溉工程建设报告》、《高校学生工作导论》、《一个理念十个平台》等著作8部。主编、副主编教材六部,参编教材三部。参与国家国家高技术研究发展计划和自然科学基金项目3项;主持省市纵、横向研究课题49项,其中陕西省科技计划重点攻关项目1项;主持陕西省教学研究和改革项目3项,其中重点项目一项;先后公开发表研究论文40余篇,其中10篇分别获全国及省部级各类优秀论文,EI等三大检索文章4篇。
2008年获陕西高校科技进步二等奖;
2009年、2010年、2014年分别获陕西高校科技进步三等奖;
2001年陕西高校人文社会科学研究成果三等奖;
2013年度获商洛市人民政府科技进步一等奖。