更新时间:2024-09-21 05:54
李卫东,男,汉族,1967年12月生,河南兰考人,1993年6月加入中国共产党,1990年7月参加工作,在职研究生学历、管理学博士,高级经济师、高级工程师。曾任河南省交通运输厅厅长。
现任河南省新乡市委书记,新乡军分区党委第一书记。
1999年1月--2000年3月,河南省政府驻北京办事处信息处副处长。
2000年3月--2001年3月,河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长。
2001年6月--2002年6月,河南省交通厅人事劳动处副处长。
2002年6月--2005年4月,河南省交通厅人事劳动处副处长(正处级)。
2005年4月,中原高速党委书记。
2006年6月,河南中原高速公路股份有限公司董事。
2010年7月--2012年8月,任河南省收费还贷高速公路管理中心主任、党委副书记。
2012年8月--2016年2月,任河南省机场集团有限公司副总经理。
2016年2月--2017年12月,任河南省机场集团有限公司总经理。
2017年12月--2019年5月,任河南省机场集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
2019年5月--2020年5月,任河南省机场集团有限公司党委书记、董事长。
2020年5月--2021年7月,任河南省交通运输厅党组书记、厅长。
2021年7月,任新乡市委书记。
现任河南省新乡市委书记,新乡军分区党委第一书记。
河南省第十届委员会候补委员,中共二十大代表。
2020年6月3日,河南省十三届人大常委会第十八次会议表决通过一批人事任免,决定任命李卫东为河南省交通运输厅厅长。
2020年7月,河南省人民政府新任免一批干部,免去李卫东的河南省机场集团有限公司董事长职务。
2021年7月30日,河南省第十三届人大常委会第二十六次会议举行第三次全体会议,决定免去:李卫东同志的河南省交通运输厅厅长职务。
2021年8月4日,新乡军分区召开党委第一书记任职宣布大会。经省军区党委批准,同意增补李卫东同志为中共河南省新乡军分区委员会委员、常务委员会委员,任党委第一书记。
2021年9月27日,中国共产党新乡市第十二届委员会第一次全体会议,李卫东当选为中国共产党新乡市第十二届委员会常务委员会委员。
刚刚!河南省人大常委会通过一批人事任免.今日头条 大河财立方.2021-07-30
李卫东任河南新乡市委书记.界面新闻.2021-07-03
河南省第十届党代会举行第三次全体会议 选举省委委员(附名单).大河网.2021-11-16
中国共产党第二十次全国代表大会代表名单.新华网.2022-09-27
河南任免赵庚辰、李卫东、吴浩、刘兴彬职务.中国经济网.2021-11-16
河南省政府新任免一批干部 涉及多个政府职能部门和企业高校.大河网.2021-11-16
新乡军分区召开党委第一书记任职宣布大会 李卫东任新乡军分区党委第一书记.河南省人民政府门户网站.2021-11-16
快讯!新乡市新一届市委领导班子选举产生.今日头条 河南日报.2021-09-27