更新时间:2024-09-21 15:48
李忠民,男,汉族,1966年7月出生,洛阳市人,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师,1984年8月参加工作。2007年6月加入中国民主建国会。
现任第十四届全国政协农业和农村委员会委员,中国风投常委、陕西省委会主委,陕西省政协副主席。
1982年09月—1984年07月,山西省机械工业学校企业管理专业学习。
1984年08月—1992年09月,山西省机械工业学校任教。其间,1986年09月—1988年07月陕西机械学院管理工程系管理工程专业学习,获学士。
1992年09月—1995年07月,西北大学经济管理学院政治经济学专业学习,获硕士学位。
1995年09月—1998年07月,西北大学经济管理学院政治经济学专业学习,获博士学位。
1996年01月—2002年02月,西北大学经济管理学院任教,历任经济研究所副所长、MBA教育中心主任。
2002年03月—2010年07月,陕西师范大学国际商学院任教,历任常务副院长、院长。
2010年08月—2013年08月,陕西省金融工作办公室副主任。
2013年09月—2014年09月,上海市黄浦区人民政府副区长。
2014年10月—2016年05月,陕西省金融工作办公室副主任。
2016年06月—2017年07月,陕西金融资产管理Inc.监事长。
2017年07月—2022年06月,陕西金融资产管理股份有限公司监事长,民建陕西省第九届委员会副主委。
2022年06月—2023年01月,陕西金融资产管理股份有限公司监事长,民建陕西省第十届委员会主委。
2023年01月,陕西省政协副主席,陕西金融资产管理股份有限公司监事长,民建陕西省第十届委员会主委。
现任中国风投常委、陕西省委会主委,陕西省政协副主席。
政协陕西省第十一届委员会常委,中国民主建国会第十二届中央委员会常委,陕西省第十三届人民代表大会财政经济委员会委员,第十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员。
2017年7月4日,民建陕西省第九次代表大会在西安市闭幕,李忠民当选为民建陕西省委员会副主任委员。
2017年12月,当选中国民主建国会第十一届中央委员会委员。
2017年12月15日,李忠民被选举作为人大代表出席陕西省第十三届人民代表大会。
2022年6月,当选为中国民主建国会陕西省第十届委员会主任委员。
2023年1月15日,政协陕西省第十三届委员会第一次会议选举李忠民为省政协副主席。
2023年5月16日,陕西省人民政府研究,同意李忠民不再担任陕西金融资产管理Inc.监事长职务。
(受权发布)中国人民政治协商会议第十四届全国委员会各专门委员会委员名单.新华网.2023-03-14
(时政)徐新荣当选陕西省政协主席.今日头条-新华社.2023-01-15
第十届委员会.中国民主建国会陕西省委员会.2023-01-15
管理团队.陕西金融资产管理股份有限公司.2023-01-15
最新!陕西省政府发布一批人事任免通知.环球网-今日头条.2023-05-31
李忠民.陕西政协网.2023-05-31
中国民主建国会陕西省第十次代表大会闭幕.陕西省人民政府.2023-05-31
副主任委员 李忠民.中国民主建国会陕西省委员会.2017-10-22
中国民主建国会第十二届中央委员会主席、副主席、常务委员名单.中国共产党新闻网.2022-12-21
中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员名单.今日头条-新华网.2023-01-18
陈国强被免去陕西省副省长职务 辞去省十三届人大代表.新浪网.2022-02-27
民建陕西省第九次代表大会闭幕.中国民主建国会陕西省委员会.2017-10-22
咸阳市人民代表大会公告[第五号].咸阳市人大常委.2019-02-13
中国民主建国会陕西省第十届委员会领导班子、秘书长及常委名单.陕西日报数字报-群众新闻网.2022-06-23