更新时间:2024-09-21 10:31
谭勇,男,汉族,1965年7月出生,湖南安仁人,1987年8月参加工作,中国共产党党员,法学学士,行政管理硕士。
现任湖南省长沙市委副书记、湘江新区党工委书记、岳麓区委书记,长沙市委党校(长沙行政学院)校(院)长。
1983.09-1987.06,湖南师范大学政治教育专业学习,获法学学士。
1987.08-1992.12,湖南省劳动人事学校老师(其间:1987.09-1988.01武汉大学行政管理学专业进修班学习)。
1992.12-1993.09,湖南省劳动人事学校劳动经济教研组组长(副科)。
1993.09-1994.01,湖南省劳动人事学校劳动经济教研室主任(正科)。
1994.01-1995.04,湖南省劳动人事学校校务委员、劳动经济教研室主任(正科)。
1995.04-1995.10,湖南省劳动人事学校校务委员、教务处副主任。
1995.10-1996.10,长沙市委宣传部理教科干部。
1996.10-2000.07,长沙市委宣传部党员教育科科长。
2000.07-2004.02,长沙市文明办主任(其间:2001.10-2003.10北京师范大学研究生课程进修班学习)。
2004.02-2006.06,长沙市委宣传部副部长(兼),长沙市文明办主任。
2006.06-2008.12,长沙市岳麓区委副书记。
2008.12-2014.12,长沙市旅游局党组书记、局长(其间:2011.03获湖南大学行政管理专业公共管理硕士学位)。
2014.12-2015.03,长沙市人民政府党组成员,长沙市人民政府秘书长,长沙市人民政府办公厅党组书记、主任。
2015.03-2017.01,长沙市人民政府党组成员,长沙市人民政府秘书长,长沙市人民政府办公厅党组书记。
2017.01-2017.02,长沙市人民政府秘书长。
2017.03-2019.10,长沙高新技术产业开发区党工委副书记、管委会主任。
2019.10,长沙市人民政府副市长,长沙高新技术产业开发区党工委副书记。
2021.09,长沙市委常委,湖南湘江新区管委会主任。
现任湖南省长沙市委副书记、湖南湘江新区党工委书记、岳麓区委书记,长沙市委党校(长沙行政学院)校(院)长。
湖南省第十三、十四届人大代表。
2019年10月21日,湖南省人民政府决定:免去谭勇同志的长沙高新技术产业开发区管委会主任职务。
2019年10月23日下午,长沙市十五届人大常委会第二十六次会议决定任命谭勇为市人民政府副市长。
2021年1月7日,长沙市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议,决定免去:谭勇的长沙市人民政府副市长职务。
2021年8月22日,拟任正厅级领导职务。
2021年9月24日,中国共产党长沙市第十四届委员会举行第一次全体会议,谭勇当选第十四届市委常务委员会委员。
2021年9月30日,湖南省人民政府决定:谭勇同志任湖南湘江新区管委会主任(试用期一年)。
2022年7月28日,湖南省政府任免国家工作人员。免去谭勇同志的湖南湘江新区管委会主任职务。
主持全面工作。
领导之窗.湖南湘江新区管理委员会.2022-08-16
领导机构.中共长沙市委党校.2022-12-21
谭勇任长沙市副市长.中国经济网-今日头条.2022-12-21
谭勇任湖南省长沙市副市长.人民网.2019-10-24
湖南省人民政府关于鄢建忠等同志职务任免的通知.湖南省人民政府.2022-12-21
中共长沙市第十四届委员会举行第一次全体会议.星辰在线.2021-09-25
最新!湖南省政府任免国家工作人员凤凰网湖南.湖南省人民政府门户网站-凤凰网.2022-12-21
湖南省第十三届人民代表大会现有代表764名.华声在线.2022-12-21
755人!湖南省第十四届人民代表大会代表名单公布.中国日报.2023-01-11
长沙市人大常委会决定任免名单.长沙晚报网.2021-01-07
省政府任免国家工作人员(2022年7月28日).湖南省人力资源和社会保障厅.2022-12-21